Leitarniðurstöður
-
Annað
Ráðuneyti Bjarna Benediktssonar
14. nóvember 1963 Ríkisstjórnatal frá stofnun lýðveldis Ráðuneyti Bjarna Benediktssonar Ráðuneyti Bjarna Benediktssonar 14. nóvember 1963 - 10 júlí 1970. , forsætisráðherra Bjarni Benediktsson , (til...
-
Annað
Ráðuneyti Bjarna Benediktssonar
Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra Guðmundur Í. Guðmundsson, (til 31.08.1965) utanríkisráðherra Emil Jónsson, (til 31.08.1965) sjávarútvegsráðherra og (frá 1.1 1970) félagsmálaráðherr...
-
Annað
Fimmta ráðuneyti Ólafs Thors
20. nóvember 1959 Ríkisstjórnatal frá stofnun lýðveldis Fimmta ráðuneyti Ólafs Thors Fimmta ráðuneyti Ólafs Thors 20. nóvember 1959 -14. nóvember 1963. , (til 14.09.1961 og frá 1.1.1962) forsætisráðh...
-
Annað
Fimmta ráðuneyti Ólafs Thors
Ólafur Thors, (til 14.09.1961 og frá 1.1.1962) forsætisráðherra Guðmundur Í. Guðmundsson, utanríkisráðherra Bjarni Benediktsson, (til 14.09.1961 og frá 1.1.1962) dóms- og kirkju, heilbri...
-
Annað
Ráðuneyti Emils Jónssonar
23. desember 1958 Ríkisstjórnatal frá stofnun lýðveldis Ráðuneyti Emils Jónssonar Ráðuneyti Emils Jónssonar 23. desember 1958 - 20. nóvember 1959. , forsætisráðherra, samgönguráðherra og sjávarútvegs...
-
Annað
Ráðuneyti Emils Jónssonar
Emil Jónsson, forsætisráðherra, samgönguráðherra og sjávarútvegsráðherra Guðmundur Í. Guðmundsson, utanríkisráðherra og fjármálaráðherra Friðjón Skarphéðinsson, dómsmálaráðherra, landbún...
Slóð: https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/1958/12/23/Raduneyti-Emils-Jonssonar/
-
Annað
Fimmta ráðuneyti Hermanns Jónassonar
24. júlí 1956 Ríkisstjórnatal frá stofnun lýðveldis Fimmta ráðuneyti Hermanns Jónassonar Fimmta ráðuneyti Hermanns Jónassonar 24. júlí 1956 - 23. desember 1958. Hermann Jónasson , forsætisráðherra, l...
-
Annað
Fimmta ráðuneyti Hermanns Jónassonar
Hermann Jónasson, forsætisráðherra, landbúnaðarráðherra og dómsmálaráðherra Guðmundur Í. Guðmundsson, (til 3.8. 1956 og frá 17.10.1956) utanríkisráðherra Eysteinn Jónsson, fjármálaráðher...
-
Annað
Fjórða ráðuneyti Ólafs Thors
11. september 1953 Ríkisstjórnatal frá stofnun lýðveldis Fjórða ráðuneyti Ólafs Thors Fjórða ráðuneyti Ólafs Thors 11 september 1953 - 24. júlí 1956 , forsætisráðherra og atvinnumálaráðherra Ólafur T...
-
Annað
Fjórða ráðuneyti Ólafs Thors
Ólafur Thors, forsætisráðherra og atvinnumálaráðherra Kristinn Guðmundsson, utanríkisráðherra Bjarni Benediktsson, dómsmálaráðherra og menntamálaráðherra Eysteinn Jónsson, (til 14.04...
-
Annað
Ráðuneyti Steingríms Steinþórssonar
14. mars 1950 Ríkisstjórnatal frá stofnun lýðveldis Ráðuneyti Steingríms Steinþórssonar Ráðuneyti Steingríms Steinþórssonar 14. mars 1950 - 11. september 1953. , forsætisráðherra og félagsmálaráðherr...
-
Annað
Ráðuneyti Steingríms Steinþórssonar
Steingrímur Steinþórsson, forsætisráðherra og félagsmálaráðherra Bjarni Benediktsson, utanríkisráðherra og dómsmálaráðherra Björn Ólafsson, menntamálaráðherra og viðskiptaráðherra Ey...
-
Annað
Þriðja ráðuneyti Ólafs Thors
6. desember 1949 Ríkisstjórnatal frá stofnun lýðveldis Þriðja ráðuneyti Ólafs Thors Þriðja ráðuneyti Ólafs Thors 6. desember 1949 - 14. mars 1950. , forsætisráðherra og félagsmálaráðherra Ólafur Thor...
-
Annað
Þriðja ráðuneyti Ólafs Thors
Ólafur Thors, forsætisráðherra og félagsmálaráðherra Bjarni Benediktsson, utanríkisráðherra, dómsmálaráðherra og menntamálaráðherra Björn Ólafsson, fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra ...
-
Annað
Ráðuneyti Stefáns Jóh. Stefánssonar
4. febrúar 1947 Ríkisstjórnatal frá stofnun lýðveldis Ráðuneyti Stefáns Jóh. Stefánssonar Ráðuneyti Stefáns Jóh. Stefánssonar 4. febrúar 1947 - 6. desember 1949. , forsætisráðherra og félagsmálaráðhe...
-
Annað
Ráðuneyti Stefáns Jóh. Stefánssonar
Stefán Jóhann Stefánsson, forsætisráðherra og félagsmálaráðherra Bjarni Benediktsson, utanríkisráðherra og dómsmálaráðherra Bjarni Ásgeirsson, landbúnaðarráðherra Emil Jónsson, viðsk...
-
Annað
Annað ráðuneyti Ólafs Thors
21. október 1944 Ríkisstjórnatal frá stofnun lýðveldis Annað ráðuneyti Ólafs Thors Annað ráðuneyti Ólafs Thors 21. október 1944 - 4. febrúar 1947. , forsætisráðherra og utanríkisráðherra Ólafur Thors...
-
Annað
Annað ráðuneyti Ólafs Thors
Ólafur Thors, forsætisráðherra og utanríkisráðherra Áki Jakobsson, atvinnumálaráðherra Brynjólfur Bjarnason, menntamálaráðherra Emil Jónsson, samgöngumálaráðherra Finnur Jónsson,...
Slóð: https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/1944/10/21/Annad-raduneyti-Olafs-Thors/
-
Annað
Ráðuneyti Björns Þórðarsonar
16. desember 1942 Ríkisstjórnatal frá stofnun lýðveldis Ráðuneyti Björns Þórðarsonar Ráðuneyti Björns Þórðarsonar 16. desember 1942 - 21. október 1944. , forsætisráðherra, heilbrigðisráðherra og kirk...
-
Annað
Ráðuneyti Björns Þórðarsonar
Björn Þórðarson, forsætisráðherra, heilbrigðisráðherra og kirkjumálaráðherra og félagsmálaráðherra frá 19.04.1943 og dómsmálaráðherra og menntamálaráðherra frá 21.09.1944 Vilhjálmu...
Sjá leiðbeiningar um leitina. Leitin nýtir sér opin gögn frá BÍN