Leitarniðurstöður
-
Annað
Fyrsta ráðuneyti Ólafs Thors
16. maí 1942 Ríkisstjórnir og ráðherrar frá 1904 til 1942 Fyrsta ráðuneyti Ólafs Thors Fyrsta ráðuneyti Ólafs Thors: 16. maí 1942 - 16. desember 1942. , forsætisráðherra og utanríkisráðherra Ólafur T...
-
Annað
Fyrsta ráðuneyti Ólafs Thors
Fyrsta ráðuneyti Ólafs Thors: 16. maí 1942 - 16. desember 1942. Ólafur Thors, forsætisráðherra og utanríkisráðherra Jakob Möller, fjármálaráðherra og dómsmálaráðherra Magnús Jónsson, atvi...
-
Annað
Fjórða ráðuneyti Hermanns Jónassonar
18. nóvember 1941 Ríkisstjórnir og ráðherrar frá 1904 til 1942 Fjórða ráðuneyti Hermanns Jónassonar Fjórða ráðuneyti Hermanns Jónassonar: 18. nóvember 1941 - 16. maí 1942. , forsætisráðherra, landbún...
-
Annað
Fjórða ráðuneyti Hermanns Jónassonar
Fjórða ráðuneyti Hermanns Jónassonar: 18. nóvember 1941 - 16. maí 1942. Hermann Jónasson, forsætisráðherra, landbúnaðarráðherra og dóms- og kirkjumálaráðherra Stefán Jóhann Stefánsson, (til 1...
-
Annað
Þriðja ráðuneyti Hermanns Jónassonar
17. apríl 1939 Ríkisstjórnir og ráðherrar frá 1904 til 1942 Þriðja ráðuneyti Hermanns Jónassonar Þriðja ráðuneyti Hermanns Jónassonar 17. apríl 1939 – 18. nóvember 1941. , forsætisráðherra og dóms- o...
-
Annað
Þriðja ráðuneyti Hermanns Jónassonar
Þriðja ráðuneyti Hermanns Jónassonar 17. apríl 1939 – 18. nóvember 1941. Hermann Jónasson, forsætisráðherra og dóms- og kirkjumálaráðherra Stefán Jóhann Stefánsson, félags- og utanríkism...
-
Annað
Annað ráðuneyti Hermanns Jónassonar
2. apríl 1938 Ríkisstjórnir og ráðherrar frá 1904 til 1942 Annað ráðuneyti Hermanns Jónassonar Annað ráðuneyti Hermanns Jónassonar 2. apríl 1938 – 17. apríl 1939. , forsætisráðherra og dóms- og kirkj...
-
Annað
Annað ráðuneyti Hermanns Jónassonar
Annað ráðuneyti Hermanns Jónassonar 2. apríl 1938 – 17. apríl 1939. Hermann Jónasson, forsætisráðherra og dóms- og kirkjumálaráðherra Eysteinn Jónsson, fjármálaráðherra Skúli Guðmund...
-
Annað
Ráðuneyti Hermanns Jónassonar
28. júlí 1934 Ríkisstjórnir og ráðherrar frá 1904 til 1942 Ráðuneyti Hermanns Jónassonar Ráðuneyti Hermanns Jónassonar: 28. júlí1934 - 2. apríl 1938. , forsætisráðherra og dóms- og kirkjumálaráðherra...
-
Annað
Ráðuneyti Hermanns Jónassonar
Ráðuneyti Hermanns Jónassonar: 28. júlí1934 - 2. apríl 1938. Hermann Jónasson, forsætisráðherra og dóms- og kirkjumálaráðherra Eysteinn Jónsson, fjármálaráðherra Haral...
-
Annað
Ráðuneyti Ásgeirs Ásgeirssonar
3. júní 1932 Ríkisstjórnir og ráðherrar frá 1904 til 1942 Ráðuneyti Ásgeirs Ásgeirssonar Ráðuneyti Ásgeirs Ásgeirssonar: 3. júní 1932 - 28. júlí 1934. Ásgeir Ásgeirsson, forsætisráðherra og fjármálar...
-
Annað
Ráðuneyti Ásgeirs Ásgeirssonar
Ráðuneyti Ásgeirs Ásgeirssonar: 3. júní 1932 - 28. júlí 1934. Ásgeir Ásgeirsson, forsætisráðherra og fjármálaráðherra Magnús Guðmundsson, (til 14.11.1932 og aftur frá 23.12.1932) dómsmálaráðh...
-
Annað
Ráðuneyti Tryggva Þórhallssonar
28. ágúst 1927 Ríkisstjórnir og ráðherrar frá 1904 til 1942 Ráðuneyti Tryggva Þórhallssonar Ráðuneyti Ásgeirs Ásgeirssonar: 3. júní 1932 - 28. júlí 1934. Tryggvi Þórhallsson, forsætisráðherra og (til...
-
Annað
Ráðuneyti Tryggva Þórhallssonar
Ráðuneyti Ásgeirs Ásgeirssonar: 3. júní 1932 - 28. júlí 1934. Tryggvi Þórhallsson, forsætisráðherra og (til 20.04.1931) og aftur (frá 20.08.1931) atvinnumálaráðherra og (frá 08.12.1928 til 07.03....
-
Annað
Ráðuneyti Jóns Þorlákssonar
8. júlí 1926 Ríkisstjórnir og ráðherrar frá 1904 til 1942 Ráðuneyti Jóns Þorlákssonar Ráðuneyti Jóns Þorlákssonar: 8. júlí 1926 - 28. ágúst 1927. Jón Þorláksson, forsætisráðherra og fjármálaráðherra ...
-
Annað
Ráðuneyti Jóns Þorlákssonar
Ráðuneyti Jóns Þorlákssonar: 8. júlí 1926 - 28. ágúst 1927. Jón Þorláksson, forsætisráðherra og fjármálaráðherra Magnús Guðmundsson, atvinnumálaráðherra og dómsmálaráðherra
-
Annað
Þriðja ráðuneyti Jóns Magnússonar
22. mars 1924 Ríkisstjórnir og ráðherrar frá 1904 til 1942 Þriðja ráðuneyti Jóns Magnússonar Þriðja ráðuneyti Jóns Magnússonar: 22. mars 1924 - 8. júlí 1926. Jón Magnússon, forsætisráðherra og dómsmá...
-
Annað
Þriðja ráðuneyti Jóns Magnússonar
Þriðja ráðuneyti Jóns Magnússonar: 22. mars 1924 - 8. júlí 1926. Jón Magnússon, forsætisráðherra og dómsmálaráðherra (lést 23.06.1926) Jón Þorláksson, fjármálaráðherra Magnús Guðmundsson,...
-
Annað
Ráðuneyti Sigurðar Eggerz
7. mars 1922 Ríkisstjórnir og ráðherrar frá 1904 til 1942 Ráðuneyti Sigurðar Eggerz Ráðuneyti Sigurðar Eggerz: 7. mars 1922 - 22. mars 1924. Sigurður Eggerz, forsætisráðherra og dómsmálaráðherra Klem...
-
Annað
Ráðuneyti Sigurðar Eggerz
Ráðuneyti Sigurðar Eggerz: 7. mars 1922 - 22. mars 1924. Sigurður Eggerz, forsætisráðherra og dómsmálaráðherra Klemens Jónsson, atvinnumálaráðherra og (frá 18.04.1923) fjármálaráðherra Ma...
Slóð: https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/1922/03/07/Raduneyti-Sigurdar-Eggerz/
Sjá leiðbeiningar um leitina. Leitin nýtir sér opin gögn frá BÍN